Константин Дмитриевич Варлам
Dari Rodovid ID
Orang:580227
Marga (saat dilahirkan) | Варламы |
Jenis Kelamin | Pria |
Nama lengkap (saat dilahirkan) | Константин Дмитриевич Варлам |
Orang Tua |
Momen penting
5 April 1796 kelahiran anak: ♀ Марія Констянтинівна Варлам [Варлами] b. 5 April 1796 d. 17 April 1879
Dari kakek nenek sampai cucu-cucu
Orang Tua
Orang Tua
== 2 ==
== 2 ==
Anak-anak
♂ Константин Яковлевич Булгаков
lahir: 31 Desember 1782, Константинополь, Османская империя
wafat: 29 Oktober 1835, Санкт-Петербург, Российская империя, Умер от удара
wafat: 29 Oktober 1835, Санкт-Петербург, Российская империя, Умер от удара
Anak-anak
Cucu-cucu
♂ Борис Алексеевич Перовский
lahir: 10 Januari 1815, село Погорельцы, Сосницкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя, 22.01.1815 - нов.стиль
militer: 9 Juni 1831, унтер-офицер лейб-гвардии Кавалергардского Её Величества полка
militer: 1 Juni 1833, корнет
militer: 1840, поручик
perkawinan: ♀ Софья Константиновна Булгакова (Перовская)
pekerjaan: Januari 1843, коллежский асессор
pekerjaan: ~ 1844, надворный советник
pekerjaan: Februari 1847, коллежский советник в отставке
militer: Mei 1849, ротмистр лейб-гвардии Кавалергардского Её Величества полка
militer: September 1849, флигель-адъютант Его Величества
militer: November 1854, полковник
gelar: 28 Oktober 1856, или 20.11.1856, граф
militer: 1858, генерал-майор Свиты Е.И.В.
militer: 17 April 1862, генерал-адъютант Е.И.В.
militer: 1865, генерал-лейтенант
fakta 1: 16 Agustus 1874 - 1881, член Государственного Совета
militer: 16 April 1878, генерал от кавалерии
wafat: 25 November 1881, Канны, Франция, 07.12.1881 - нов.стиль
militer: 9 Juni 1831, унтер-офицер лейб-гвардии Кавалергардского Её Величества полка
militer: 1 Juni 1833, корнет
militer: 1840, поручик
perkawinan: ♀ Софья Константиновна Булгакова (Перовская)
pekerjaan: Januari 1843, коллежский асессор
pekerjaan: ~ 1844, надворный советник
pekerjaan: Februari 1847, коллежский советник в отставке
militer: Mei 1849, ротмистр лейб-гвардии Кавалергардского Её Величества полка
militer: September 1849, флигель-адъютант Его Величества
militer: November 1854, полковник
gelar: 28 Oktober 1856, или 20.11.1856, граф
militer: 1858, генерал-майор Свиты Е.И.В.
militer: 17 April 1862, генерал-адъютант Е.И.В.
militer: 1865, генерал-лейтенант
fakta 1: 16 Agustus 1874 - 1881, член Государственного Совета
militer: 16 April 1878, генерал от кавалерии
wafat: 25 November 1881, Канны, Франция, 07.12.1881 - нов.стиль
Cucu-cucu