Владимир Валерианович Князев b. 1846
Dari Rodovid ID
Marga (saat dilahirkan) | Князевы |
Jenis Kelamin | Pria |
Nama lengkap (saat dilahirkan) | Владимир Валерианович Князев |
Orang Tua
♂ Валериан Сергеевич Князев [Князевы] b. 1800 d. 1870 ♀ Анастасия Николаевна Куроедова (Князева) [Куроедовы] b. 1811 d. 1907 |
Momen penting
1846 lahir:
perkawinan: ♀ Александра Адальбертовна Орда (Князева) [Орда]
Catatan-catatan
Князев, Владимир Валерьянович. Из дворян Тульской губернии, родился в 1848 г. Окончил Императорский Александровский Лицей с чином губернского секретаря в 1866 году и тогда же определен на службу в министерство финансов, где через год откомандирован для занятий во 2-е отделение 5-го департамента Правительствующего Сената и в том же году причислен к министерству государственных имуществ с прикомандированием для занятий к временному отделу по земельному устройству государственных крестьян. В 1868 г. 7 февраля назначен помощником столоначальника в бывшую Кадастро-Люстрационную Комиссию при временном отделе по земельному устройству государственных крестьян. В 1869 г. — акцизный надзиратель Туркестанского края. В 1870 г. помощник столоначальника канцелярии Оренбургского губернатора и в том же году столоначальник иррегулярного отделения канцелярии Оренбургского генерал-губернатора. В 1871 г. 12 мая был командирован в Оренбургскую и Уфимскую губернии для ревизии башкирских волостных судов. В этом же году 13 октября назначен чиновником особых поручений VII класса при Оренбургском генерал-губернаторе. В 1875 г. уволен от службы, согласно прошению и в этом же году определен в число состоящих при Московском генерал-губернаторе чиновников для поручений. В 1883 г. 26 марта почетный член Московского Совета детских приютов. В 1884 году причислен к Министерству Государственных имуществ и в 1886 г. назначен чиновником особых поручений при управлении государственными имуществами Московской и Тверской губерний. В 1890 г. 14 декабря советник Московского Губернского Правления, а в 1892 году 14 октября старший советник. 29 ноября 1897 г. Екатеринославский вице-губернатор. 5 апреля 1899 г. пожалован званием камергера и произведен в д. с. советники. 31 октября 1904 г. назначен членом совета министерства внутренних дел. 17 июня 1906 г. назначен Полтавским губернатором, где пробыл до 20 октября 1908 г., когда был, согласно прошению, уволен от службы.
Павловский И. Ф. Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные
деятели и благотворители. Полтава, 1914. Стр. 60-61
Dari kakek nenek sampai cucu-cucu
perkawinan: ♂ Константин Федорович Голицын , Санкт-Петербург, Россия
wafat: 6 Desember 1916, Москва, Российская империя
perkawinan: ♀ Софья Андреевна Барташевич (Князева)
wafat: 14 Februari 1933, Париж