Анна Петровна Бутурлина (Высоцкая) b. 1791 d. 1879
Dari Rodovid ID
Orang:280379
Marga (saat dilahirkan) | Бутурлины |
Jenis Kelamin | Wanita |
Nama lengkap (saat dilahirkan) | Анна Петровна Бутурлина |
Nama belakang lainnya | Высоцкая |
Orang Tua
♂ Пётр Михайлович Бутурлин [Бутурлины] b. 21 Juni 1763 d. 2 Februari 1828 ♀ Мария Алексеевна Шаховская (Бутурлина) [Шаховские] b. 1768 d. 22 April 1803 |
Momen penting
1791 lahir:
perkawinan: ♂ Григорий Петрович Высоцкий /младший/ [Высоцкие] d. 1833
1813 kelahiran anak: ♀ Анна Григорьевна Высоцкая (Бороздина) [Высоцкие] b. 1813
1821 kelahiran anak: ♀ Мария Григорьевна Высоцкая (Вырубова) [Высоцкие] b. 1821 d. 1899
1879 wafat:
Dari kakek nenek sampai cucu-cucu
Kakek-nenek
♂ Александр Францевич де Санти
lahir: 1757
perkawinan: ♀ Елизавета Васильевна Лачинова (де Санти)
gelar: 1757, граф
militer: 1794, бригадир
lahir: 1831
perkawinan: ♀ Елизавета Васильевна Лачинова (де Санти)
gelar: 1757, граф
militer: 1794, бригадир
lahir: 1831
Kakek-nenek
Orang Tua
Orang Tua
== 3 ==
♂ Дмитрий Петрович Бутурлин
lahir: 30 April 1790
perkawinan: ♀ Елизавета Михайловна Комбурлей (Бутурлина)
pekerjaan: 1808, зачислен корнетом в Ахтырский гусарский полк
pekerjaan: 1810, переведён в Кавалергардский полк
pekerjaan: 23 Maret 1812, переведен в Свиту Его Императорского Величества в чине подпоручика
pekerjaan: 23 Oktober 1813, произведен в чин штаб-ротмистра.
pekerjaan: 1 Juli 1817, пожалован во флигель-адъютанты
pekerjaan: 1823, в чине полковника принимал участие в Франко-испанской войне. За эту кампанию произведён 1 января 1824 года в генерал-майоры
pekerjaan: 1 Januari 1824, произведён в генерал-майоры
pekerjaan: 4 Maret 1824, снова причислен к Свите Его Императорского Величества по квартирмейстерской части
pekerjaan: 1828 - 1829, служил генерал-квартирмейстером 2-й армии в Русско-турецкую войну
pekerjaan: 4 Januari 1830, уволен в отставку по собственному прошению
pekerjaan: 14 Mei 1833, переименован в чин тайного советника
pekerjaan: 18 Mei 1833, назначен сенатором
pekerjaan: 1843 -, директор Императорской публичной библиотеки
pekerjaan: 1844 -, член Государственного совета
pekerjaan: 1 Januari 1845, награждён орденом Св. Александра Невского, к которому 5 апреля 1849 года ему были пожалованы алмазные знаки
pekerjaan: 1846 -, действительный тайный советник
pekerjaan: 1848, назначен председателем Комитета для высшего надзора в нравственном и политическом отношении за духом и направлением всех произведений российского книгопечатания (Бутурлинский комитет)
wafat: 9 Oktober 1849, церковь Святого Духа Александро-Невской лавры, (21.10.1849 н.ст.)
penguburan: Духовская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Пепербург, Россия
perkawinan: ♀ Елизавета Михайловна Комбурлей (Бутурлина)
pekerjaan: 1808, зачислен корнетом в Ахтырский гусарский полк
pekerjaan: 1810, переведён в Кавалергардский полк
pekerjaan: 23 Maret 1812, переведен в Свиту Его Императорского Величества в чине подпоручика
pekerjaan: 23 Oktober 1813, произведен в чин штаб-ротмистра.
pekerjaan: 1 Juli 1817, пожалован во флигель-адъютанты
pekerjaan: 1823, в чине полковника принимал участие в Франко-испанской войне. За эту кампанию произведён 1 января 1824 года в генерал-майоры
pekerjaan: 1 Januari 1824, произведён в генерал-майоры
pekerjaan: 4 Maret 1824, снова причислен к Свите Его Императорского Величества по квартирмейстерской части
pekerjaan: 1828 - 1829, служил генерал-квартирмейстером 2-й армии в Русско-турецкую войну
pekerjaan: 4 Januari 1830, уволен в отставку по собственному прошению
pekerjaan: 14 Mei 1833, переименован в чин тайного советника
pekerjaan: 18 Mei 1833, назначен сенатором
pekerjaan: 1843 -, директор Императорской публичной библиотеки
pekerjaan: 1844 -, член Государственного совета
pekerjaan: 1 Januari 1845, награждён орденом Св. Александра Невского, к которому 5 апреля 1849 года ему были пожалованы алмазные знаки
pekerjaan: 1846 -, действительный тайный советник
pekerjaan: 1848, назначен председателем Комитета для высшего надзора в нравственном и политическом отношении за духом и направлением всех произведений российского книгопечатания (Бутурлинский комитет)
wafat: 9 Oktober 1849, церковь Святого Духа Александро-Невской лавры, (21.10.1849 н.ст.)
penguburan: Духовская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Пепербург, Россия
♂ Сергей Петрович Бутурлин
lahir: 1 Maret 1803
gelar: граф
perkawinan: ♀ Мария Сергеевна Гагарина (Бутурлина)
wafat: 1 April 1873, Москва, Российская империя
gelar: граф
perkawinan: ♀ Мария Сергеевна Гагарина (Бутурлина)
wafat: 1 April 1873, Москва, Российская империя
♂ Михаил Петрович Бутурлин
lahir: 1786
perkawinan: ♀ Анна Петровна Шаховская (Бутурлина)
pekerjaan: 26 Agustus 1812, (7 сентябрь н.ст.) был ранен в Бородинском сражении. Кавалергардский полк, порутчик. Орден св. Владимира 4-й степени с бантом
wafat: 1860
perkawinan: ♀ Анна Петровна Шаховская (Бутурлина)
pekerjaan: 26 Agustus 1812, (7 сентябрь н.ст.) был ранен в Бородинском сражении. Кавалергардский полк, порутчик. Орден св. Владимира 4-й степени с бантом
wafat: 1860
♂ Алексей Петрович Бутурлин
lahir: 1802, Русский биографический словарь / Половцов А. А.. — СПб.: тип. Главного упр. уделов, 1908. — Т. 3. — С. 540
perkawinan: ♀ Ольга Павловна Сухтелен (Бутурлина)
pendidikan: 1808 - 1819, кадет СШКК
pekerjaan: 1819, юнкер в лейб-гвардии егерском полку, но вскоре, по собственному желанию, был переведён в кавалергардский полк
pekerjaan: 1822, произведён в корнеты в кавалергардском полку
pekerjaan: 1829, в звании флигель-адъютанта Его Величества, Бутурлин, по заключении мира с Турцией, был отправлен в действующую армию для передачи от Государя фельдмаршальского жезла главнокомандующему графу Дибичу
pekerjaan: 1830, состоял при великом князе Константине Павловиче в Польше, где в следующем году принял участие в подавлении восстания и, за штурм Варшавы, награждён орденом Святого Владимира 4 степени.
pekerjaan: 1831, принял участие в подавлении восстания и, за штурм Варшавы, награждён орденом Святого Владимира 4 степени.
pekerjaan: 1839, на полковника Бутурлина было возложено наблюдение за ходом рекрутского набора в Екатеринославской губернии, производившегося по новой, впервые вводимой в России, жеребьёвой системе
pekerjaan: 1841, поручено уничтожение возникших между крестьянами Лифляндской губернии беспорядков
pekerjaan: 12 Januari 1846, награжден орденом Св. Георгий 4-й степени (№ 7391)
pekerjaan: 1 Juli 1846 - 1861, произведён в генерал-майоры, с зачислением в свиту Его Величества, и назначен Ярославским военным и гражданским губернатором. В этой должности он оставался в течение 15 лет
pekerjaan: 1861, определён сенатором и причислен к 1-му отделению 5 департамента Правительствующего сената, где и оставался до своей кончины
wafat: 26 Januari 1863, Петербург, Феодоровская церквь Александро-Невской лавры. Русский биографический словарь / Половцов А. А.. — СПб.: тип. Главного упр. уделов, 1908. — Т. 3. — С. 540
perkawinan: ♀ Ольга Павловна Сухтелен (Бутурлина)
pendidikan: 1808 - 1819, кадет СШКК
pekerjaan: 1819, юнкер в лейб-гвардии егерском полку, но вскоре, по собственному желанию, был переведён в кавалергардский полк
pekerjaan: 1822, произведён в корнеты в кавалергардском полку
pekerjaan: 1829, в звании флигель-адъютанта Его Величества, Бутурлин, по заключении мира с Турцией, был отправлен в действующую армию для передачи от Государя фельдмаршальского жезла главнокомандующему графу Дибичу
pekerjaan: 1830, состоял при великом князе Константине Павловиче в Польше, где в следующем году принял участие в подавлении восстания и, за штурм Варшавы, награждён орденом Святого Владимира 4 степени.
pekerjaan: 1831, принял участие в подавлении восстания и, за штурм Варшавы, награждён орденом Святого Владимира 4 степени.
pekerjaan: 1839, на полковника Бутурлина было возложено наблюдение за ходом рекрутского набора в Екатеринославской губернии, производившегося по новой, впервые вводимой в России, жеребьёвой системе
pekerjaan: 1841, поручено уничтожение возникших между крестьянами Лифляндской губернии беспорядков
pekerjaan: 12 Januari 1846, награжден орденом Св. Георгий 4-й степени (№ 7391)
pekerjaan: 1 Juli 1846 - 1861, произведён в генерал-майоры, с зачислением в свиту Его Величества, и назначен Ярославским военным и гражданским губернатором. В этой должности он оставался в течение 15 лет
pekerjaan: 1861, определён сенатором и причислен к 1-му отделению 5 департамента Правительствующего сената, где и оставался до своей кончины
wafat: 26 Januari 1863, Петербург, Феодоровская церквь Александро-Невской лавры. Русский биографический словарь / Половцов А. А.. — СПб.: тип. Главного упр. уделов, 1908. — Т. 3. — С. 540
♂ Григорий Петрович Высоцкий /младший/
militer: отставной штабс-капитан Астраханского гренадерского полка(1800)
perkawinan: ♀ Анна Петровна Бутурлина (Высоцкая)
wafat: 1833
perkawinan: ♀ Анна Петровна Бутурлина (Высоцкая)
wafat: 1833
== 3 ==
Anak-anak
Anak-anak